Adresse
c/o Ilija Lukac
Feldstrasse 10
9500 Wil SG
Auskünfte zu Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil
- Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil mit Sitz in Wil SG ist eine Genossenschaft aus dem Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen». Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil ist aktiv.
- Es sind 5 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 08.07.2022.
- Die im Handelsregister SG eingetragene UID lautet CHE-102.037.138.
Management (5)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Jolanda Betschart,
Vladimir Tisljaric,
Ian Needham,
Patrick Robert Hug,
Ilija Lukac
neuste Zeichnungsberechtigte
Jolanda Betschart,
Ian Needham,
Patrick Robert Hug,
Ilija Lukac
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.11.1947
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Wil (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.5.008.052-2
UID/MWST
CHE-102.037.138
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
In gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum verschaffen und erhalten; Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anbieten, insbesondere auch für Familien; Förderung des Zusammenlebens im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und anderen Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Wohnbaugenossenschaft Bergholz des Personals der Kant. Psychiatrischen Dienste und Heimstätten WIL
- Wohnbaugenossenschaft Bergholz des Personals der Kant. Psychiatrischen Dienste und Heimstätten Wil
- Wohnbaugenossenschaft Bergholz des Personals der Kant. Psychiatrischen Klinik Wil
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil
Publikationsnummer: HR02-1005516570, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil, in Wil (SG), CHE-102.037.138, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005092022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanistanin, Katica, von Wil (SG), in Wil SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Jolanda, von Muotathal, in Wil SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tisljaric, Vladimir, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005092022, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil, in Wil (SG), CHE-102.037.138, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, S.0, Publ. 2953457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler-Götte, Annelise, von Lommis, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciarrino, Patrizia, von Engelberg, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanistanin, Katica, von Wil (SG), in Wil SG, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hug, Patrick Robert, von Muolen und Niederbüren, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hug, Patrick, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Needham, Ian, von Nesslau, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Jolanda, von Muotathal, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2953457, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Bergholz Wil, in Wil SG, CHE-102.037.138, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1185079).
Domizil neu:
c/o Ilija Lukac, Feldstrasse 10, 9500 Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Paul, von Rechthalten und Wünnewil-Flamatt, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukac, Ilija, kroatischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hug, Patrick, von Muolen und Niederbüren, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.